经营范围: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;教育咨询;文化咨询;企业管理咨询;承办展览展示活动;销售自行开发后的产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
周北川 | -- | 65.49万元 | 65.49万元 | 53.6292% |
吴忠民 | -- | 29.58万元 | 29.58万元 | 24.2228% |
张涛 | -- | 7.1506万元 | 7.1506万元 | 5.8556% |
北京水木华清投资中心(有限合伙) | -- | 6.25万元 | 6.25万元 | 5.1181% |
上海柯投企业管理合伙企业(有限合伙) | -- | 6.1058万元 | 6.1058万元 | 5% |
范嵘 | -- | 4.93万元 | 4.93万元 | 4.0371% |
郑可 | -- | 2.61万元 | 2.61万元 | 2.1373% |
天津瑞云中控大数据合伙企业(有限合伙) | -- | --万元 | -- | -- |
共青城腾联恒业投资管理合伙企业(有限合伙) | -- | --万元 | -- | -- |
变更前:无
变更后:姓名:周北川,职位:董事长;姓名:许民,职位:董事;姓名:李竹,职位:董事;姓名:吴忠民,职位:董事;姓名:范嵘,职位:董事;姓名:周北川,职位:经理;姓名:徐中,职位:监事
变更前:无
变更后:姓名/名称:周北川,投资人类型:自然人股东;姓名/名称:吴忠民,投资人类型:自然人股东;姓名/名称:张涛,投资人类型:自然人股东;姓名/名称:北京水木华清投资中心(有限合伙),投资人类型:法人股东;姓名/名称:上海柯投企业管理合伙企业(有限合伙),投资人类型:法人股东;姓名/名称:范嵘,投资人类型:自然人股东;姓名/名称:郑可,投资人类型:自然人股东
变更前:无
变更后:122.1164万元
变更前:无
变更后:北京市海淀区西三旗昌临813号10A103室
变更前:无
变更后:姓名/名称:周北川,投资人类型:自然人股东;姓名/名称:吴忠民,投资人类型:自然人股东;姓名/名称:张涛,投资人类型:自然人股东;姓名/名称:北京水木华清投资中心(有限合伙),投资人类型:法人股东;姓名/名称:范嵘,投资人类型:自然人股东;姓名/名称:郑可,投资人类型:自然人股东
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-26
杨文倡-光明牌雪糕-上海益民食品一厂(集团)有限公司董事长介绍
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-22
更多 >