经营范围: 水力发电及销售。***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
梁立忠 | -- | |||
王忠曾 | -- | |||
高锐涛 | -- | |||
薛宏福 | -- | |||
蒙小鹏 | -- |
变更前:无
变更后:张露洁
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:OUR奥华官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:OUR奥华官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
更多 >