人物履历
1989年9月——1993年7月,北京联合大学,机械系;
1993年9月——1994年5月,北京市工具厂,技术员;
1994年6月——1997年1月,北京富利安房产公司,销售主管;
1997年3月——1999年7月,美国史丹利公司中国部建材分部,副经理;
1999年7月——至今,北京阳光伟业无限建材有限公司,董事长。
人物履历
1989年9月——1993年7月,北京联合大学,机械系;
1993年9月——1994年5月,北京市工具厂,技术员;
1994年6月——1997年1月,北京富利安房产公司,销售主管;
1997年3月——1999年7月,美国史丹利公司中国部建材分部,副经理;
1999年7月——至今,北京阳光伟业无限建材有限公司,董事长。
楼金-快克感冒药-海南亚洲制药有限公司董事长介绍 2019-08-28 01:05:44
欣旺壁纸品牌总经理康家祥:推陈出新满足个性化需求 2019-08-27 01:04:50
板川集成环保灶品牌总经理宋明亮:让中国3亿厨房更健康 2019-08-29 01:07:20
刘月霜-上海欣旺壁纸有限公司董事长介绍 2019-08-29 01:07:20
邓发文-快乐驿站儿童家具-佛山市金富雅家具有限公司总经理访谈 2019-08-29 01:05:36
楚楚吊顶品牌营销总监刘总:每一代的产品 都要延续独属于楚楚的调性 2019-08-26 01:03:17
李连柱-广州尚品宅配家居股份有限公司董事长介绍 2019-08-29 01:05:21
吴晓明-惠州市德康兴家居用品有限公司董事长介绍 2019-08-29 01:04:52