人物履历
1981年12月-1989年07月,历任中国银行江西省分行干部、科长、副处长、处长;
1989年07月-1995年08月,外派盐业银行香港分行助理总经理、副总经理;
1995年08月-2000年07月,中国银行江西省分行党组成员、副行长;
2000年07月-2001年09月,中国银行江西省分行,主持江西省分行工作;
2001年09月-2008年05月,中国银行江西省分行行长、党委书记;
2008年05月至今,中国银行广东省分行行长、党委书记;
2009年,广东十大经济风云人物。