全春来-北京航天长峰股份有限公司董事长介绍
全春来个人简历
全春来:男,1959年出生,硕士,研究员。航天科工集团公司有突出贡献的专家,现任航天科工集团公司二院副院长、长峰科技工业集团总经理、北航天长峰股份有限公司董事。
全春来工作经历
1988年3月-2001年10月在航天科工集团二院23所历任工程师、高工、研究员、研究室主任、主任、副所长、党委委员,
2001年10月-2004年10月任航天科工集团二院706所、204所所长,
2003年3月至今任航天科工集团二院副院长、党委成员,
2003年3月-2009年12月任长峰科技工业集团公司董事、总经理、党委书记,
2002年2月-2010年5月先后任北京航天长峰股份有限公司副总经理、总经理、董事、副董事长、董事长。
2012年10月起任北京航天长峰股份有限公司董事长。
1990年、1993年被航空航天部破格评聘为高级工程师、研究员。
1997年至2001年被国家科委高新技术司聘为863/CIMS主题专业专家组成员,
2001至2004年被国家科技部聘为“十五”863/CIMS主题专家组成员,
2002至2005年任北京市海淀区十三届人大代表,
2008年任奥运安保项目总指挥。
全春来荣誉成就
1991年被航空航天部授予首届“航天十佳”青年。
1992年起享受特殊津贴。
2000年11月被航天机电集团评聘为有突出贡献的专家。
2001年被国家科技部评为863计划十五周年先进个人。
作为项目负责人或主要完成者获部级科技进步一等奖1项、二等奖4项、三等奖4项。与他人合作,出版论著1本,在各类刊物、会议上发表论文25篇。
社会职务
现为北京市海淀区人大代表、硕士生导师、《计算机工程与设计》编委会副主任、《系统仿真学报》编委会副主任、《计算机集成制造系统-CIMS》编委、《计算机辅助设计和图形学学报》编委、中国计算机学会抗恶劣环境计算机专委会副主任、中国计算机学会常务理事、中国电子学会高级会员。