人物小结
谢永林,男,湖北人,中共党员。南京大学理学硕士、管理专博士。1994年10月加入平安集团。2014年6月起担任平安证券董事长至今,2016年10月担任平安银行董事长。
人物经历
2006年3月至2013年11月先后担任平安银行运营总监、人力资源总监、副行长等职务,并于2013年11月至2014年6月先后担任平安证券董事长特别助理、总经理兼CEO。谢先生是中国证券行业协会互联网证券专业委员会主任委员,并获得南京大学管理学博士及理学硕士学位。
2006年3月调入深圳平安银行,历任运营总监、人力资源总监;
2007年7月至2012年6月任平安银行执行董事、副行长;
2012年7月调任深圳发展银行副行长,主管零售业务;
2012年8月起任平安银行执行董事、副行长。
2014年6月起担任平安证券董事长至今
2016年9月起出任平安集团副总经理