周宝生-汉口学院董事长介绍
个人简介
中 文 名:罗爱平
国 籍:中国
民 族:汉族
出生日期:1967年10月
职 业:汉口学院董事长
毕业院校:华中师范大学
罗爱平,男,汉族,中共党员,1967年10月出生于湖北省京山县,思想政治教育博士。武汉市海外旅游有限责任公司董事长,湖北省人大代表。曾获第四届“中国改革人物”、“中国高等教育杰出人物”、“中国优秀民办教育家”等称号。
人物履历
1985年9月至1989年7月,在华中师范大学历史系学习;
1989年7月至1992年11月,任华中师范大学历史文化学院辅导员,分团委书记;
1992年11月至1993年10月,任华中师范大学团委宣传部长、办公室主任;
1993年10月至1998年12月,任华中师范大学团委副书记;
1997年3月至8月曾调至教育部思想政治工作司工作;
1995年9月至1998年7月,在华中师范大学政治学院攻读思想政治教育专业研究生;
1998年12月至2001年5月,任华中师范大学团委书记;
2000年9月在华中师范大学政治学院思想政治教育专业读博士;
2001年5月至2002年8月,任华中师范大学汉口分校(汉口学院)常务副校长兼直属党支部书记;
2002年8月任湖北省文华科技教育发展有限公司董事长;
2003年4月,任华中师范大学汉口分校法定代表人;
2003年6月—2004年6月,任华中师范大学汉口分校(汉口学院)代理校长;
2004年8月—2005年3月,任华中师范大学汉口分校(汉口学院)党委书记;
2004年12月—今,担任汉口学院董事会董事长;
2006年12月,当选江夏区人大代表;
2007年9月,担任武汉市海外旅游有限责任公司董事长;
2007年12月4日当选湖北省人大代表。
2011年5月至今任汉口学院董事长。