人物简介
刘烈宏,男,汉族,1968年10月生,1997年8月加入中国共产党,1990年7月参加工作,西安交通大学管理学院工商管理专业毕业,在职研究生学历,工商管理硕士,研究员级高级工程师,享受“国务院政府特殊津贴”。
现任中国电子科技集团公司总经理、党组副书记。
人物履历
1986年09月——1990年07月,华东工学院(现南京理工大学)自动控制系系统工程专业学生。
1990年07月——1998年01月,机械电子工业部第二十九研究所助理工程师、研究室副主任、研究室主任。
1998年01月——2000年02月,信息产业部第二十九研究所第二研究部主任、高级工程师兼四川海威电子有限公司总经理、成都捷威微波通讯有限公司总经理。
2000年02月——2001年04月,信息产业部第二十九研究所副所长。
2001年04月——2004年11月,中国电子科技集团公司第二研究所所长、党委书记。
2004年11月——2006年03月,中国电子科技集团公司副总经理、党组成员。
2006年03月——2008年12月,中国电子信息产业发展研究院院长兼北京赛迪信息产业集团公司总裁。
2008年12月,2013年04中国电子信息产业集团公司董事、总经理、党组成员。
2013年04月,中国电子信息产业集团有限公司党组副书记。
2017年02月,中国电子科技集团公司总经理、董事、党组副书记。
2017年04月,不再担任中国电子信息产业集团有限公司董事、党组副书记职务。