人物简介
1993年1月-1998 年6月,瑞典哥德堡大学及查尔摩斯理工大学生物化学及分子生物学系,获博士学位;
1998年7月-2000 年7月,加拿大不列颠哥伦比亚大学生物化学及分子生物学系,博士后研究;
2000年8月-2002年7月,加拿大 Picoo Biotek Inc. 公司实验室主任;
2002年8月-2005年6月,加拿大Medika Medical Management I nc .公司技术总监、副总经理,
2005年7月,在深圳市南山区高新科技园成立深圳市北科生物科技有限公司,担任法人代表、董事长。