经营范围: 投资咨询;商务咨询;资产管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
英国安石投资有限公司 | -- | - |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 托马斯·亚当·世培 董事长, 2 徐军(JUN XU)* 董事, 3 迈克尔·玛萨斯·温因特 董事, 4 徐军(JUN XU)* 经理, 5 克里斯托夫·托斯诺·筒井 监事
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
来源:板川SAKACO官 2019-08-22
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
来源:板川SAKACO官 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:浏阳网 2019-08-26
来源:板川SAKACO官 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >