经营范围: 从事房地产经纪业务;房地产信息咨询;企业策划;投资咨询;组织文化艺术交流;承办展览展示。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:姓名: 何其; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 李新乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
更多 >