经营范围: 科技产品的技术开发、技术咨询、技术服务;组织文化交流活动(不含演出);承办展览展示活动;电脑图文设计;企业形象策划;信息咨询(不含中介服务);市场调查;广告设计;打字服务;摄影服务;家居装饰;劳务服务;计算机软件技术开发。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
卓士远 | -- | |||
夏清会 | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 方毅成; 组织机构: 方毅成 职务: 董事长兼总经理; 雷宇封 职务: 监事; 毛益桢 职务: 监事; 唐俊杰 职务: 副监事会主席; 汪城强 职务: 监事; 王伊茹 职务: 董事; 吴飞 职务: 监事; 易辉 职务: 董事;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-28
瓦尔特刀具品牌全球首席执行官兼总裁彼得•维特契克:瓦尔特自信腾飞造辉煌
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-27
杨文倡-光明牌雪糕-上海益民食品一厂(集团)有限公司董事长介绍
来源: 2019-08-23
更多 >