经营范围: 旅游资源开发(不含旅游业务)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张胜利 | -- | |||
黄进前 | -- | |||
陆江山 | -- | |||
陆江山 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 于海江* 执行董事, 2 于海江* 经理, 3 蔡丹 监事
[工程机械]三一重工总裁向文波入选福布斯“2013年中国最佳CEO”
来源:三一重工官网 2019-08-27
来源:中粮COFCO官网 2019-08-27
来源:中粮COFCO官网 2019-08-29
中粮集团承办全国食品安全宣传周主场活动及第六届中国食品安全论坛
来源:中粮COFCO官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
中粮集团宁高宁董事长受聘为“十三五”国家发展规划专家委员会委员
来源:中粮COFCO官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:中粮COFCO官网 2019-08-24
更多 >