经营范围: 项目投资;投资管理;投资咨询;资产管理;企业管理咨询。(1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
邹飞儒 | -- | |||
庞燕光 | -- | |||
田勇 | -- | |||
孙冬冬 | -- | |||
张晓旭 | -- |
变更前:无
变更后:1 李业兴 自然人股东, 2 田勇 自然人股东, 3 庞燕光 自然人股东, 4 王庆祥 自然人股东, 5 张晓旭 自然人股东, 6 张宇 自然人股东, 7 李钒 自然人股东, 8 孙冬冬 自然人股东
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
更多 >