经营范围: 组织文化艺术交流活动(不含演出);经济贸易咨询;展览服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘晓梅 | -- | - |
变更前:无
变更后:1 赵永光 自然人股东, 2 吕宁 自然人股东, 3 柴跃廷 自然人股东, 4 马国忠 自然人股东, 5 胥鹏飞 自然人股东, 6 徐喆 自然人股东, 7 史玉良 自然人股东, 8 郭斌 自然人股东, 9 张学舜 自然人股东, 10 朱晓洪 自然人股东, 11 陈军 自然人股东, 12 张洪涛 自然人股东, 13 孙书泉 自然人股东, 14 郭伟 自然人股东, 15 徐铭 自然人股东, 16 李晖 自然人股东, 17 冯若宾 自然人股东, 18 毕文 自然人股东, 19 张玉波 自然人股东, 20 乔敬英 自然人股东, 21 董雪 自然人股东, 22 郭淼 自然人股东, 23 周琛 自然人股东, 24 温少华 自然人股东, 25 于霄 自然人股东, 26 彭朝晖 自然人股东, 27 刘智勇 自然人股东, 28 王永良 自然人股东, 29 孔兰菊 自然人股东, 30 吕贺 自然人股东, 31 孙凯 自然人股东, 32 翟文丹 自然人股东, 33 周永喜 自然人股东, 34 刘廷娥 自然人股东, 35 武彪 自然人股东, 36 申凯 自然人股东, 37 陆明岩 自然人股东, 38 廖顺伟
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >