经营范围: 专业承包;工程勘察设计;工程招标及代理;销售建筑材料、五金交电、机械设备、电子产品、日用品。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
侯文平 | -- | |||
陶连梅 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 吕大龙* 执行董事, 2 吕大龙* 经理, 3 张敏 监事
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
徐姿静-四川剑南春(集团)有限责任公司酒体设计中心副主任介绍
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
更多 >