经营范围: 出租汽车客运
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
肖天华 | -- | |||
蒋楠 | -- | |||
肖丹 | -- | |||
肖体友 | -- | |||
裴玲 | -- |
变更前:无
变更后:1993-06-07/2023-06-07
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:千龙网 2019-08-28
来源:微信文章 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:微信文章 2019-08-27
更多 >