经营范围: 商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈永新 | -- | - | ||
王临庆 | -- | - | ||
陈蔚 | -- | - | ||
符亦兵 | -- | - |
变更前:无
变更后:1996-12-31 至 2015-07-30
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >