经营范围: 技术进出口;文化艺术咨询服务;科技中介服务;受金融企业委托提供非金融业务服务;企业管理咨询服务;生物技术咨询、交流服务;投资咨询服务;企业总部管理;通信设备零售;工艺美术品及收藏品零售;社会经济咨询;工商咨询服务;生物技术推广服务;佣金代理;医疗设备租赁服务;教育咨询服务;科技企业技术扶持服务;风险投资;医学研究和试验发展;科技信息咨询服务;贸易咨询服务;市场调研服务;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;商品信息咨询服务;公共关系服务;贸易代理;企业形象策划服务;科技成果鉴定服务;生物技术转让服务;市场管理;一类医疗器械批发;企业财务咨询服务;计算机、软件及辅助设备零售;技术市场管理服务;科技项目招标服务;一类医疗器械零售;创业投资;专用设备批发;科技项目代理服务;科技文献服务;通用设备批发;生物技术开发服务;营养健康咨询服务;工程和技术研究和试验发展;会议及展览服务;体育运动咨询服务;科技项目评估服务;企业自有资金投资;策划创意服务;高新技术创业服务;
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘霆 | -- | |||
王瑞玲 | -- | |||
蒋红玲 | -- | |||
蔡爱兰 | -- |
变更前:无
变更后:蔡爱兰,001,,货币,18.0000,6.0000,4.0000,2015-12-31, ;蒋红玲,001,,货币,12.0000,4.0000,0.0000,2015-12-31, ;刘霆,001,,货币,255.0000,85.0000,76.0000,2015-12-31, ;王瑞玲,001,,货币,15.0000,5.0000,15.0000,2015-12-31, ;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
更多 >