经营范围: 计算机软件销售及技术开发,计算机技术服务、技术咨询,计算机系统集成。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张铁成 | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 孙云球; 组织机构: 陈萍萍 职务: 监事; 孙云球 职务: 执行董事; 瞿剑伟 职务: 经理;
来源:雅丽家YALIG官 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:顶上官网 2019-08-29
来源:慧聪涂料网 2019-08-27
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:玉兰官网 2019-08-23
来源:玉兰官网 2019-08-27
来源:玉兰官网 2019-08-28
更多 >