经营范围: 许可经营项目:国内快递(邮政专营业务除外)(有效期至2015年9月25日)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
吴玉琴 | -- | - | ||
赖连生 | -- | - |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
Patrizio di Marco-Gucci集团总裁兼首席执行官介绍
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >