经营范围: 文化投资,工艺品的设计制作销售,文化艺术交流与策划,展览展示服务,广告设计与制作,电子产品,建筑材料的销售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
上海刚泰文化发展有限公司 | -- |
变更前:无
变更后:梁建锋(监事) 邹丽红(董事) 唐晓明(监事) 吉治国(董事长) 吉治国(总经理) 崔红兵(董事) 余德全(董事) 姜菁(监事) 廖汉平(董事)
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-20
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >