经营范围: 机械整地、播种、中耕、收获,农田运输、农田基本建设。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:李嘉雄,执行董事,选举,是;倪召麟,监事,选举, ;徐勇军,经理,选举, ;
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
更多 >