经营范围: (无)农副产品收购、加工销售(不含粮食;法律、法规禁止经营的不得经营;法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘仕亚 | -- | |||
胡正乾 | -- | |||
田陶 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 赵翌良* 执行董事, 2 赵翌良* 经理, 3 吴晓博 监事
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-21
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
更多 >