经营范围: 在本企业许可证书核定的范围内从事煤炭的开采、销售(有效期至2015年3月28日)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
贺建立 | -- | |||
毛海琴 | -- | |||
刘笑乐 | -- | |||
尹刘中 | -- | |||
肖建华 | -- |
变更前:无
变更后:股东: 杭州溯源科技股份有限公司, 500万; CHENG LEI JACK, 500万; 组织机构: CHENG LEI JACK 职务: 副董事长; 陈建青 职务: 董事长兼总经理; 黄保苗 职务: 董事; 黄沪琳 职务: 监事; 陆敏 职务: 董事; 宋建良 职务: 董事; 孙春节 职务: 董事;
来源:安之源官网 2019-08-25
来源:IT168-数字家 2019-08-29
来源:安之源官网 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:微信文章 2019-08-26
来源:万事兴VEZSIN 2019-08-28
来源:摩力智能锁官网 2019-08-29
来源:微信文章 2019-08-28
更多 >