经营范围: 生产组装工业电力电气自动化系统、电力网电能质量治理系统及设备、智能节能电气设备、小电流接地选线系统及装置、电气系统继电保护自动装置;技术推广服务;软件开发;电力工程勘察设计;专业承包;销售机械设备、电子产品、建筑材料、金属材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李昌明 | -- | 1200万元 | 1200万元 | 100% |
辜元晨 | -- | --万元 | -- | -- |
变更前:无
变更后:姓名:李昌明,职位:执行董事;姓名:郑维军,职位:经理;姓名:辜元晨,职位:监事
变更前:无
变更后:姓名/名称:李昌明,投资人类型:自然人股东;姓名/名称:辜元晨,投资人类型:自然人股东
变更前:无
变更后:李昌明
变更前:无
变更后:2000万元
变更前:无
变更后:2000万元
来源:金帝Kinde官网 2019-08-25
来源:金帝Kinde官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:森歌SENG官网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:广东涂料网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >