经营范围: 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘亚新 | -- | |||
刘井孝 | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 陈晏军; 营业期限: 2003-11-18 至 2018-11-17; 组织机构: 陈晏军 职务: 执行董事兼总经理; 柳国华 职务: 监事;
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >