经营范围: 投资管理、利用企业自有资金进行投资(以上均不含证券、期货等国家有专项规定的投资咨询业务;不得发行、销售金融产品,不得向社会公众发放借款、不得为未经许可的金融活动提供宣传、推介、营销等);商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李记爽 | -- | - |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 李春兰* 执行董事, 2 李春兰* 经理, 3 武桂英 监事
来源:申鹭达官网 2019-08-28
来源:光明网-经济频道 2019-08-29
来源:申鹭达官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:中国经济导报网 2019-08-25
来源:申鹭达官网 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:同益TONGYI官 2019-08-29
更多 >