经营范围: 投资管理;资产管理;投资咨询;计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;商务信息咨询;实业投资;金属材料及制品、橡胶制品、煤炭、焦炭、玻璃制品、木材、食用农产品(除生猪产品)、燃料油(除化学危险品)、五金交电、机械产品、计算机及配件、汽车配件批发兼零售;从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张伟科 | -- | |||
周中军 | -- | |||
李文涛 | -- | |||
王波 | -- | |||
孔泾运 | -- |
变更前:无
变更后:负责人:李振强; 成员:李乃红; 成员:魏军辉;
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:欧斯迪OUSIDI 2019-08-29
来源:欧斯迪OUSIDI 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:爱依瑞斯ARIS官 2019-08-20
来源:欧斯迪OUSIDI 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >