经营范围: 设计、制作各类广告,电脑图文设计,美术设计,灯箱制造(限分支机构经营),展示器材、五金交电、日用百货、广告器材、建材的批发、零售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘玉侠 | -- | |||
文启胜 | -- |
变更前:无
变更后:负责人:李振强; 成员:李乃红; 成员:魏军辉;
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:帅丰SANFER官 2019-08-29
来源:欧斯迪OUSIDI 2019-08-27
来源:微信文章 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >