经营范围: 投资管理;资产管理;投资咨询;企业管理咨询;经济贸易咨询;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);技术推广服务;企业策划;市场调查;设计、制作、代理、发布广告。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
赵翌良 | -- | - | ||
吴晓博 | -- | - |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 赵翌良* 执行董事, 2 赵翌良* 经理, 3 吴晓博 监事
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-21
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
更多 >