经营范围: 组织承办展览展示;展览展示设计、制作、家居装饰、设计;技术服务;信息咨询(不含中介服务);零售展览器材、建筑材料、装饰材料、日用百货、办公用品、文化用品。未经专项审批的项目除外。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈蕾 | -- | |||
李鹏 | -- | |||
王志群 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 于海江* 执行董事, 2 于海江* 经理, 3 蔡丹 监事
来源:网络媒体 2019-08-29
[工程机械]三一重工总裁向文波入选福布斯“2013年中国最佳CEO”
来源:三一重工官网 2019-08-27
来源:中粮COFCO官网 2019-08-27
来源:中粮COFCO官网 2019-08-29
来源:中粮COFCO官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-28
中粮集团承办全国食品安全宣传周主场活动及第六届中国食品安全论坛
来源:中粮COFCO官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >