经营范围: 金属材料(除贵金属)、机电产品(除小轿车)、五交化(危险品除外)、润滑油、炉料、汽车配件、建筑机械零售**
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘世金 | -- | |||
聂良火 | -- | |||
吕小帮 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 于海江* 执行董事, 2 于海江* 经理, 3 蔡丹 监事
来源:三一集团官网 2019-08-29
来源:三一集团官网 2019-08-29
来源:三一集团官网 2019-08-26
工程机械-三一超长臂架技术摘取“国家技术发明奖” 自主创新获国家肯定
来源:三一集团官网 2019-08-28
来源:中粮COFCO官网 2019-08-27
[中粮我买网]食品业-中粮董事长宁高宁获“中国最具影响力的25位企业领袖排行榜”最高成就奖
来源:中粮COFCO官网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:中粮COFCO官网 2019-08-29
更多 >